本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司(以下简称“本公司”或“招商银行”)第九届董事会第一次会议通知于2013年5月21日发出,会议于2013年5月31日在深圳招商银行大厦召开。傅育宁先生主持了会议,会议应参会董事17人,实际参会董事17人,会议有效表决票为17票,本公司8名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于选举招商银行第九届董事会董事长的议案》,选举傅育宁先生为招商银行第九届董事会董事长。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
二、审议通过了《关于选举招商银行第九届董事会副董事长的议案》,选举魏家福先生、张光华先生为招商银行第九届董事会副董事长。张光华先生的副董事长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
三、审议通过了《关于招商银行第九届董事会各专门委员会成员组成的议案》。
第九届董事会各专门委员会成员组成如下:
1、董事会战略委员会
主任委员:傅育宁;委员:魏家福、王大雄、傅俊元、田惠宇(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职);
2、董事会提名委员会
主任委员:单伟建(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职);委员:傅育宁、田惠宇(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职)、潘承伟、潘英丽;
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员:许善达(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职);委员:李引泉、傅俊元、黄桂林、潘英丽;
4、董事会风险与资本管理委员会
主任委员:洪小源;委员:孙月英、王大雄、张光华、单伟建(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职);
5、董事会审计委员会
主任委员:郭雪萌;委员:孙月英、付刚峰、许善达(中国银行业监督管理机构核准其董事任职资格后正式履职)、潘承伟;
6、董事会关联交易控制委员会
主任委员:潘承伟;委员:熊贤良、李浩、黄桂林、郭雪萌。
根据监管要求,第八届董事会独立董事衣锡群先生、阎兰女士在新任独立董事任职资格获批之前,仍将继续在董事会及专门委员会履行独立董事职责。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
四、审议通过了《关于聘任招商银行行长的议案》。
董事会聘任田惠宇先生为招商银行行长,田惠宇先生的行长任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
五、审议通过了《关于聘任招商银行常务副行长的议案》。
董事会聘任李浩先生为招商银行常务副行长。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
六、审议通过了《关于聘任招商银行副行长的议案》。
董事会聘任唐志宏先生、尹凤兰女士、丁伟先生、朱琦先生、汤小青先生、王庆彬先生为招商银行副行长。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
七、审议通过了《关于聘任招商银行财务负责人的议案》。
董事会聘任李浩先生为招商银行财务负责人。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
八、审议通过了《关于委任招商银行H股授权代表的议案》。
董事会委任田惠宇先生、李浩先生为招商银行H股授权代表。在田惠宇先生的董事任职资格获得中国银行业监督管理机构核准前,其本公司H股授权代表的职责暂由本公司公司秘书沈施加美女士代为履行。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
九、审议通过了《关于聘任招商银行董事会秘书的议案》。
兰奇先生因任期届满不再担任本公司董事会秘书,兰奇先生与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其卸任董事会秘书的事项需要提请股东注意。
董事会聘任许世清先生为本公司董事会秘书。许世清先生的董事会秘书任职资格尚待中国银行业监督管理机构核准。截至本公告日期,许世清先生尚未取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,其已承诺将尽快参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得资格证书。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
十、审议通过了《关于委任招商银行公司秘书的议案》。
兰奇先生因任期届满不再担任本公司公司秘书,兰奇先生与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其卸任公司秘书的事项需要提请股东注意。
董事会委任许世清先生、沈施加美女士为本公司公司秘书。许世清先生任本公司公司秘书的正式履职时间自其公司秘书资格获得香港联交所许可或豁免之日起开始。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
十一、审议通过了《关于表彰马蔚华先生的议案》。
根据傅育宁董事长提议,董事会对马蔚华先生进行表彰。马蔚华先生作为招商银行的第二任行长,自1999年1月来招商银行工作,在近15年的任职期间,以崇高的敬业精神、扎实的工作作风,团结带领全行干部员工,开拓创新,拼搏奉献,使招商银行在效益、质量、规模协调发展的道路上不断跃上新台阶。近年来,在马蔚华先生的带领下,招商银行认真贯彻董事会的决策与要求,积极推进战略转型,主动适应市场变化,在零售等领域打造了差异化竞争优势;与此同时,还锻造了一支优秀的人才队伍,积淀了良好的企业文化,奠定了稳健经营的管理基础,使招商银行赢得了社会各界的广泛赞誉,成为在国内外都有较高知名度和影响力的响亮品牌。在招商银行十余年快速健康发展的历程中,马蔚华先生表现了出众的领导才干,对经营环境的发展变化感知敏锐、理解透彻,提出了因您而变、因势而变、三个理性、五大关系、管理变革等一系列生动具体、高度提炼的商业理念,促进全行形成共识、有力执行;在包括商界、学界、政界在内的社会各界中,不遗余力地宣传、推介招商银行,使得招商银行的品牌知名度、美誉度有了显著提升;作为一个职业经理人,尽职尽责,不辞辛劳,起到了身先士卒的带头作用,体现了良好的职业精神。总之,马蔚华先生为招商银行的改革与发展作出了不可替代的重大贡献,在业内外、国内外都有良好的口碑,董事会对马蔚华先生担任行长以来的工作表示充分肯定并给予高度评价。在马蔚华先生卸任行长职务之际,董事会决定,以董事会名义授予马蔚华先生“招商银行终身荣誉行员”称号和纪念银盘,以示表彰。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
十二、审议通过了《关于表彰兰奇先生的议案》。
董事会认为,兰奇先生自2004年3月任董事会秘书兼董事会办公室主任以来,在董事会和管理层的领导下,带领团队致力于推动公司治理的完善和规范运作,提升信息披露质量和投资者关系管理水平,赢得了包括监管机构、投资者、媒体和同业的广泛赞誉,为有效提升招商银行在国内外资本市场的形象和影响力做出了重要贡献。兰奇先生在工作中勤勉敬业,恪尽职守,严谨细致,在上市公司与投资者、监管机构、媒体之间,董事会与高管层、监事会之间,出色地发挥了桥梁纽带作用。凭借卓著的工作成绩,兰奇先生获得多项境内外资本市场奖项,并连续8年被《新财富》评为“金牌董秘”,成为迄今为止进入“《新财富》金牌董秘名人堂”的二十二人之一。董事会对兰奇先生为招行、为董事会工作做出的贡献表示充分肯定和诚挚感谢。在兰奇先生离任董事会秘书之际,董事会决定,以董事会名义授予兰奇先生纪念银盘,以示表彰。
赞成:17票 反对:0票 弃权:0票
特此公告
附件一:招商银行高级管理人员简历及公司秘书简历
附件二:招商银行股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员任职的独立意见
招商银行股份有限公司董事会
2013年5月31日
附件一:
招商银行高级管理人员简历
田惠宇先生,1965年12月出生,高级经济师,1987 年上海财经大学基建财务与信用专业大学本科毕业,2002 年获哥伦比亚大学公共管理专业硕士学位。田先生自2011 年3 月起出任中国建设银行股份有限公司(香港和上海两地上市公司)零售业务总监。田先生自2011 年4 月起兼任中国建设银行股份有限公司北京市分行行长;2011 年3 月至2011 年4 月兼任中国建设银行股份有限公司北京市分行主要负责人;2006 年12 月至2011 年3 月历任中国建设银行股份有限公司上海市分行副行长,深圳市分行主要负责人、行长;2003 年7 月至2006 年12 月任上海银行副行长;1998 年7 月至2003 年7 月任中国信达资产管理公司信托投资公司副总裁。
李浩先生,1959年3月出生,1997年5月加入本公司,2002年3月起担任本公司副行长,2007年3月起兼任财务负责人,2007年6月起担任本公司执行董事。工商管理硕士学位,高级会计师。兼任永隆银行非执行董事。历任本公司总行行长助理、副行长,其间2000年4月至2002年3月兼任本公司上海分行行长。
唐志宏先生,1960年3月出生,2006年4月起任本公司副行长。吉林大学本科毕业,高级经济师。1995年5月加入本公司,历任沈阳分行副行长,深圳管理部副主任,兰州分行行长,上海分行行长,深圳管理部主任,总行行长助理。
尹凤兰女士,1953年7月出生,2006年4月起任本公司副行长。经济学硕士学位,高级经济师。1994年5月加入本公司,历任本公司北京分行副行长、行长,总行行长助理兼北京分行行长。
丁伟先生,1957年5月出生,2008年4月起任本公司副行长。大学本科毕业,副研究员。1996年12月加入本公司,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理,杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长,南昌分行行长,总行人力资源部总经理,总行行长助理。兼任招商信诺及中国银联股份有限公司董事。
朱琦先生,1960年7月出生,2008年12月起任本公司副行长。经济学硕士。2008年8月加入本公司,2008年9月起任永隆银行常务董事兼行政总裁。曾于1986年至2008年在中国工商银行工作,历任中国工商银行香港分行副总经理、总经理,中国工商银行(亚洲)有限公司董事、董事总经理兼行政总裁,华商银行董事长,鹰君集团有限公司独立非执行董事。
汤小青先生,1954年8月出生,2012年4月起任本公司副行长。中南财经大学经济学博士学位,高级经济师。2008年11月加入本公司,任本公司纪委书记。曾于2003年3月至2008年11月在中国银监会工作,历任合作金融监管部副主任,内蒙古银监局党委书记、局长,山西银监局党委书记、局长,中国银监会银行监管一部主任,财务会计部主任。
王庆彬先生,1956年12月出生,2011年6月起任本公司副行长。中国社会科学院硕士研究生毕业,高级经济师。2000年5月加入本公司,历任本公司济南分行行长,上海分行行长,2009年5月起任总行行长助理,2011年6月起兼任招银租赁董事长,2012年7月起兼任招银国际董事长。
许世清先生,1961年3月出生,本公司香港分行行长。天津大学数学专业本科毕业、南京大学经济学硕士毕业、美国南加州大学工商管理博士研究生,高级经济师。1993年加入本公司,历任总行办公室主任助理、总行国际业务部总经理助理、国际业务部副总经理、总行离岸业务部副总经理、福州分行行长助理、总行计划资金部副总经理、总行基金托管部负责人、总行计划资金部兼基金托管部总经理、总行计划财务部总经理、总行战略发展部兼海外发展部总经理。
公司秘书简历
沈施加美女士,1956年12月出生,2006年8月起出任本公司联席公司秘书。沈女士现为卓佳集团中国及香港之行政总裁及企业服务主管(中国及香港)。在加入卓佳集团之前,沈女士于1994年至2002年期间为香港安永会计师事务所及登捷时有限公司的公司秘书事务部董事。沈女士为特许秘书,并为香港特许秘书公会前会长(2007-2009)及前理事(1997-2012)、英国特许秘书及行政人员公会理事及资深会员、及香港董事学会及香港税务学会资深会员。沈女士持有香港城市大学的行政人员工商管理硕士学位。除本公司外,在其专业队伍支持下,沈女士至今为其他上市公司提供专业秘书服务。
附件二:
招商银行股份有限公司独立董事
关于公司高级管理人员任职的独立意见
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,我们作为招商银行股份有限公司的独立董事,以客观、独立的角度作出判断,认为:田惠宇、李浩、唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦、汤小青、王庆彬、许世清具备金融机构高级管理人员任职资格;本次行长、常务副行长、副行长、财务负责人和董事会秘书的提名及聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定;同意董事会聘任田惠宇为招商银行行长,聘任李浩为招商银行常务副行长,聘任唐志宏、尹凤兰、丁伟、朱琦、汤小青、王庆彬为招商银行副行长,聘任李浩为招商银行财务负责人,聘任许世清为招商银行董事会秘书。
招商银行股份有限公司董事会独立董事
衣锡群、黄桂林、阎兰、潘承伟、潘英丽、郭雪萌
2013年5月31日